Hanes ariannol NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK TRUST
Rhif yr elusen: 1170387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/11/2019 | 05/11/2020 | 05/11/2021 | 05/11/2022 | 05/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.72k | £26.60k | £107.07k | £141.75k | £107.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.90k | £32.61k | £103.42k | £178.33k | £130.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | N/A | £15.00k | £22.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.