SAMARITANS OF HORSHAM AND CRAWLEY

Rhif yr elusen: 1168031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We offer support to people who are suicidal or despairing, and are on hand 24 hours a day, every day of the year, both locally to Horsham, Crawley and the surrounding area, and nationally.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £45,951
Cyfanswm gwariant: £58,714

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mai 1973: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Magali Colicchio Ymddiriedolwr 17 October 2024
Dim ar gofnod
Simon James Bacon Ymddiriedolwr 17 October 2024
Dim ar gofnod
Susan Ann Kowszun Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Alison Jane Cogle Ymddiriedolwr 30 January 2023
Dim ar gofnod
Graham Robert John Lilburn Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Anne Tafler Ymddiriedolwr 06 October 2022
Dim ar gofnod
Christopher Jason Holland Ymddiriedolwr 05 October 2021
Dim ar gofnod
Denis Shakesheff Ymddiriedolwr 31 March 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.80k £37.96k £45.37k £56.81k £45.95k
Cyfanswm gwariant £42.43k £34.34k £36.90k £48.04k £58.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 03 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 13 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 13 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 13 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES ADOPTED 6 APRIL 1973, AS AMENDED 31 OCTOBER 1994, 14 JULY 2004, 30 MAY 2006 AND 20 JUNE 2007
Gwrthrychau elusennol
1. TO WORK FOR THE ASSISTANCE OF PERSONS WHO ARE SUICIDAL, DESPAIRING OR IN DISTRESS BY PROVIDING A SERVICE PRIMARILY INTENDED FOR THE BENEFIT OF PERSONS IN HORSHAM AND CRAWLEY AND THE SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA) TO ENABLE SUCH PERSONS TO RECEIVE IMMEDIATE HELP, COMPASSION AND BEFRIENDING FROM MEMBERS OF THE CHARITY SELECTED AND PREPARED FOR THE PURPOSE WORKING UNDER DIRECTION; AND ALSO WHERE APPROPRIATE, IN ACCORDANCE WITH SAMARITAN PROCEDURE, REFERRAL TO PERSONS HAVING SPECIALIST OR PROFESSIONAL SKILLS, AND 2. TO SUPPORT THE COMPANY AND AID IN THE ESTABLISHMENT AND SUPPORT OF PROBATIONARY BRANCHES AND THE SUPPORT OF RECOGNISED BRANCHES OF SAMARITANS
Maes buddion
HORSHAM AND CRAWLEY AND SURROUNDING AREA (BUT WITHOUT SPECIFIC LIMITATIONS AS TO AREA)
Hanes cofrestru
  • 04 Mai 1973 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SAMARITANS
21 DENNE ROAD
HORSHAM
RH12 1JE
Ffôn:
01403270027