ymddiriedolwyr POOLE MUSEUM FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1171114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicity Ann Irwin | Cadeirydd | 13 January 2017 |
|
|||||
Prof Paul Gough | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Dr Joanna Kennedy OBE FREng | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Peter Nicolas Dobson | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
Simon Ashley Jenner | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
PROF TIMOTHY CHARLES DARVILL OBE | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||
PETER BURT | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.