Hanes ariannol BRITISH SKIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1171373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.33m | £1.23m | £1.05m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £990.37k | £1.20m | £1.18m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.21m | £1.16m | £968.28k | £1.27m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £80.84k | £53.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £104.04k | £64.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.09k | £5.31k | £3.80k | £6.70k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £5.15k | £134.77k | £10.97k | £98.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £891.08k | £1.08m | £1.07m | £962.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £21.70k | £40.26k | £23.76k | £6.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.52k | £7.94k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £573.80k | £752.87k | £761.21k | £614.66k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £77.59k | £74.50k | £80.54k | £81.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.