Hanes ariannol BRECKNOCK FEDERATION OF YFC
Rhif yr elusen: 1169501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.92k | £124.88k | £178.73k | £87.98k | £113.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.34k | £77.71k | £119.41k | £90.10k | £125.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £10.00k | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.35k | £10.00k | £18.95k | £29.21k | £10.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.