ymddiriedolwyr BRECKNOCK FEDERATION OF YFC
Rhif yr elusen: 1169501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
33 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Ffion Williams | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Jack Baldwyn | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dafydd Havard | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Gethin Havard | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Samuel Powell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Beatrice Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Ieuan Parry | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Sam Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Millie Samuel | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Ffion Price | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nick Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Chloe Hyde | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Paul Thomas | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Chris Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Isobel Hood | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Iwan Davies | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Sioned Davies | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Libby Davies | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Peter Hope | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Deryn Evans | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Gareth Jones | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||
Leanne Davies | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
RAIFF DEVLIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Emma Rees | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Elin Protheroe | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Jones Bethan | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Carwyn Pugh | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Emma Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Ryan Watkins | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|||||
Sonny Ryland | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
TOM PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Jonathan Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.