Hanes ariannol JUST GOOD FRIENDS CLUB
Rhif yr elusen: 1177416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.71k | £109.34k | £131.11k | £141.54k | £260.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.23k | £114.52k | £98.20k | £130.33k | £250.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £27.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.31k | £15.22k | £1.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.