SONG AND HYMN WRITERS FOUNDATION CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- writing and publishing new songs and hymns through the Resound Worship and Jubilate labels - discovering and nurturing new song and hymn writers and publishing their work - educating and encouraging song and hymn writers through workshops, resources and events - influencing the wider Christian music publishing industry through work in partnership with other organisations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 02 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040830 JUBILATE HYMNS CHARITABLE TRUST
- 30 Tachwedd 2016: CIO registration
- Jubilate (Enw gwaith)
- Resound Worship (Enw gwaith)
- JUBILATE AND RESOUND WORSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON CHRISTOPHER UPCOTT FCA BFP | Cadeirydd | 01 April 2020 |
|
|||||||
Rev Matthew Swires-Hennessy | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 | ||||||||
Nina Kurlberg | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||||
Alex Guest | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||||
ANNE HARRISON | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.26k | £76.48k | £103.54k | £98.23k | £132.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.56k | £66.59k | £79.73k | £100.74k | £133.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH SET OUT IN SCHEDULE 2, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS: (A) BY FURTHERING THE GROWTH OF WRITING, COMPOSING AND USE OF HYMNS AND SONGS. (B) BY PROVIDING RESOURCES TO ASSIST CHURCH MUSICIANS IN DEVELOPING THE USE OF OTHER MUSIC FOR CHRISTIAN WORSHIP AND THEREBY TO SUPPORT PROCLAMATION OF THE GOSPEL IN CHURCHES, CHRISTIAN ORGANISATIONS AND GATHERINGS OF A SIMILAR NATURE (C) BY DEVELOPING HYMNS, SONGS AND OTHER MUSIC FOR CHRISTIAN WORSHIP WITH A VIEW TO INCREASING THE EFFECTIVENESS OF SUCH WORSHIP. (2) TO ADVANCE EDUCATION IN THE WRITING OF HYMNS, SONGS AND OTHER WORDS AND MUSIC FOR CHRISTIAN WORSHIP AND IN HIGH STANDARDS OF PROFESSIONAL PRACTICE BOTH FOR NEW AND EXISTING WRITERS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE FOLLOWING MEANS: (A) BY PROVIDING EDUCATIONAL EVENTS AND RESOURCES TO ENHANCE AND IMPROVE THE COMPOSITION OF WORDS AND MUSIC FOR CHRISTIAN WORSHIP (B) BY MAKING GRANTS TO INDIVIDUALS AND INSTITUTIONS IN ORDER TO MAKE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES MORE ACCESSIBLE TO WRITERS OF CHRISTIAN MUSIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Hastings Road
Woodhouse Eaves
LOUGHBOROUGH
Leicestershire
LE12 8QU
- Ffôn:
- 01509 891429
- E-bost:
- info@shwf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window