Hanes ariannol COMPANY THREE THEATRE

Rhif yr elusen: 1169024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £278.85k £376.92k £289.16k £217.63k £526.43k
Cyfanswm gwariant £272.45k £302.68k £350.68k £240.68k £457.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.00k £5.90k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k £15.00k £15.00k £7.50k £190.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £478.69k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £34.19k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £701
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £12.85k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £457.66k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0