Ymddiriedolwyr BURBAGE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1169141

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP COLIN HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Rev Patricia Mukorombindo | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
COLIN HADDON | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
ALAN KEITH WARE | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
HILARY ELAINE UNION | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
JOHN NICHOLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
BARBARA REARDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
MRS ANNE HADDON | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER WEBB | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
ANNE BAILEY | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
GILLIAN KEARNEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
BRIAN JAMES BRADBURN | Ymddiriedolwr | 01 May 2006 |
|
|
||||
ROSEMARY LESLEY BRADBURN | Ymddiriedolwr | 01 September 1997 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.