ymddiriedolwyr SELFA
Rhif yr elusen: 1169686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH HOLLIDAY | Cadeirydd | 01 June 2016 |
|
|||||
Lauren Sara Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Nicola Shoesmith | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Claire Adele Wood | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Heather Margaret Tattersall | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Joanne Lisa Lloyd | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH BAILEY | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
Patricia Rose Lord | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
George Morton Garland | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Simon Collings | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.