THE DONCASTER CIVIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes interest in and care for the environment by lectures, occasional visits and exhibitions, and the issue of a regular newsletter. Maintains a close watch on, and makes representations on proposals affecting historic buildings and areas. Promotes education in the built and natural environment with a programme of student bursaries and funding for post-graduate student and school projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Doncaster
Llywodraethu
- 03 Mai 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Paul Hayles | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Frank Clark Carpenter | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Peter Ian Walker | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
Rachel Glazzard | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rowena Anne Mellows | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Mark James Waterhouse | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|||||
LINDA ANN FEVRE | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
STEPHEN KIMBER | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||
PETER MICHAEL MARTIN COOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN EDWARD MUNSON LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINA REJANDA ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY BURLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANTHONY WRIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY BARNSDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ARCHIBALD MALIN SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.24k | £10.78k | £12.36k | £13.32k | £14.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67k | £6.05k | £8.68k | £15.83k | £10.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 4 APRIL 1979
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT. (II) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. (III) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BOUNTY BOROUGH OF DONCASTER AND ADJACENT DISTRICTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 ELLERS AVENUE
DONCASTER
DN4 7DY
- Ffôn:
- 01302538225
- E-bost:
- mail@doncastercivictrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window