Hanes ariannol THE PAIGHAM-E-ISLAM TRUST BRITAIN (JAMIAT AL-DAWAH AL-ISLAMIAH BRITANIA)
Rhif yr elusen: 508711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.69k | £93.90k | £77.24k | £90.14k | £121.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.61k | £82.18k | £69.39k | £63.07k | £95.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £33.39k | £7.77k | £1.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.