Hanes ariannol EAST TEIGNBRIDGE COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1168994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.80k | £160.64k | £276.54k | £218.51k | £175.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.35k | £181.78k | £149.52k | £181.17k | £197.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.34k | £25.14k | £29.14k | £43.77k | £22.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.80k | £48.60k | £16.50k | £88.27k | £71.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.