Hanes ariannol THE OLDHAM COLISEUM THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 508829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.93m £1.49m £2.01m £2.10m £1.00m
Cyfanswm gwariant £2.15m £1.19m £1.77m £2.45m £692.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £844.77k £1.44m £1.19m £855.88k £996.86k
Incwm o roddion a chymynroddion £905.97k £1.47m £107.38k £55.04k £4.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.02m £17.72k £703.90k £1.18m £2.57k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £425 £960 £77 £1.66k £812
Incwm - Arall £0 £0 £0 £855.88k £996.86k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.02m £1.15m £1.72m £2.38m £692.34k
Gwariant - Ar godi arian £1.85k £370 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £64.31k £41.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £130.66k £34.71k £46.24k £76.27k £0