Ymddiriedolwyr THE OLDHAM COLISEUM THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 508829

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Crosby | Cadeirydd | 28 August 2024 |
|
|
||||
Christopher Richard Overend | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jyothi Kuna | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Rakhi Sinha Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Sara Louise Pennington | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Philip Buckley | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Ian Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
Matthew Wright | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Jo Schofield | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Wesley Thistlethwaite | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Megan Holland | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Amy Thompson | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Joanne Moss | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Martina Murphy | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Simon James Chaplin | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Hannah Rose Taylor | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.