Hanes ariannol WAVE MUSWELL HILL CIO

Rhif yr elusen: 1171421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.38k £57.47k £79.82k £54.41k £92.95k
Cyfanswm gwariant £39.19k £48.83k £71.86k £66.10k £76.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £400
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A