Ymddiriedolwyr NEW FELLOWSHIP CIO

Rhif yr elusen: 1169803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Louise Whitbread Cadeirydd 15 March 2020
Dim ar gofnod
Daniel Carlson Ymddiriedolwr 19 January 2025
THE RELIGIOUS DRAMA SOCIETY OF GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
Deborah Kisekka Ymddiriedolwr 03 March 2024
THE BESOM IN CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Nicholas Cairns Ymddiriedolwr 24 September 2023
Dim ar gofnod
Emma Atkins Ymddiriedolwr 10 July 2022
Dim ar gofnod
Zoe Smith Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod