EBENEZER CHURCH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ebenezer Church serves the community of Grangetown, Cardiff by providing and maintaining a place for worship and teaching and socializing. The Christian faith is proclaimed to fulfil the spiritual needs of the community. By providing a coffee morning, and a FAN group the church seeks to provide social, educational and outreach activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£531,474
Roddion a chymynroddion | £5.25k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £526.22k |
Cyfanswm gwariant:
£293,340
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Arall | £293.34k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £293.34k | |
Gwariant elusennol | £0 | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £238.13k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerdydd
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1066832 THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 516627 SULLY COMMUNITY CHURCH
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1168051 Sports Chaplaincy UK and Ireland
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1115695 RWANDA RESTORED
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 215409 THE OPEN-AIR MISSION
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198881 REFLECT COMMUNITY CHURCH
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1111108 THE BAY CHURCH
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 234557 WESTERN COUNTIES AND SOUTH WALES EVANGELIZATION TR...
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1139456 CARDIFF FOODBANK
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207994 MARIE CURIE
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1088856 THE RAINBOW OF HOPE/PARADISE RUN
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1023311 THE CITY HOSPICE TRUST LIMITED
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 208217 THE PEOPLE'S DISPENSARY FOR SICK ANIMALS
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1171348 SHOW JESUS
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 232759 THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
- 04 Ebrill 2017: CIO registration
- 10 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- EBENEZER GOSPEL HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.69k | £70.12k | £31.47k | £36.56k | £531.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.08k | £102.12k | £29.44k | £33.73k | £293.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £526.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £293.34k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £268.44k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Apr 2017 as amended on 10 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY MEANS OF PROCLAIMING THE CHRISTIAN MESSAGES OF AN EVANGELICAL AND TEACHING NATURE: BY SENSITIVELY NEW FOLLOWERS BY PROVIDING AND MAINTAINING A PLACE FOR WORSHIP OF GOD AND FACILITATING THE PRACTICE OF THE CHRISTIAN FAITH BY EXISTING FOLLOWERS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window