Hanes ariannol GRANTHAM DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 509026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.29k £11.58k £19.14k £6.38k £6.63k
Cyfanswm gwariant £9.88k £18.93k £12.02k £5.42k £11.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A