Hanes ariannol ROYAL MARINES HERITAGE TRAILS (DEAL AND WALMER)
Rhif yr elusen: 1170698
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.59k | £10.89k | £7.57k | £289 | £1.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.50k | £4.69k | £10.25k | £722 | £1.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £145 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.39k | £6.49k | N/A | N/A | £145 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.