Hanes ariannol GAINSBOROUGH'S HOUSE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1170048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £1.39m | £3.11m | £3.68m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £983.82k | £1.35m | £2.75m | £3.26m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.50k | £12.50k | £45.77k | £340.16k | £54.13k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.81m | £1.14m | £3.08m | £3.65m | £1.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £96.62k | £61.57k | £78 | £6.69k | £75.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £101.42k | £86.05k | £3.22k | £1.25k | £154.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £200.00k | £70.00k | £20.00k | £531.00k | £29.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.06k | £25.51k | £18.49k | £20.74k | £30.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.95k | £0 | £250 | £0 | £6.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £824.60k | £1.24m | £2.71m | £3.20m | £2.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £159.22k | £117.23k | £42.97k | £63.61k | £210.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.87k | £7.32k | £7.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.83k | £4.35k | £6.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.