SKIPTON IN BLOOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote horticulture and floriculture for the benefit of the public generally and in particular those who live in or visit Skipton by the provision of floral displays, shrubs and landscapes in places visible to the public and by the promotion of gardening competitions, conservation of the environment and community involvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN WARBURTON | Cadeirydd | 16 May 2005 |
|
|
||||||||
David Baxter | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||||||
JENNIFER MARGARET PRATT | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|
||||||||
REX GELDARD | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|
||||||||
ROBERT GEOFFREY HESELTINE | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|||||||||
David Bradbury | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|||||||||
DEIRDRE GILLIAN POLLITT | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|||||||||
MICHAEL MYERS | Ymddiriedolwr | 16 May 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59k | £2.01k | £5.89k | £4.97k | £3.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39k | £3.14k | £4.96k | £3.01k | £6.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MAY 2005 AS AMENDED ON 14 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HORTICULTURE AND FLORICULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND IN PARTICULAR THOSE WHO LIVE IN OR VISIT SKIPTON BY THE PROVISION OF FLORAL DISPLAYS, SHRUBS AND LANDSCAPES IN PLACES VISIBLE TO THE PUBLIC AND BY THE PROMOTION OF GARDENING COMPETITIONS, CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT AND COMMUNITY INVOLVEMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Skipton Town Council
Armoury House
45a Otley Street
Skipton
North Yorkshire
BD23 1EL
- Ffôn:
- 01756700553
- E-bost:
- info@skiptoninbloom.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window