Hanes ariannol YOUNG CAMDEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1172314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.22k | £328.49k | £588.37k | £1.12m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.54k | £306.85k | £444.68k | £1.15m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £737.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £80.97k | £223.00k | £174.32k | £39.40k | £778.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £587.52k | £1.11m | £1.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £851 | £9.47k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £9 | £927 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £444.68k | £1.15m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £29.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £3.80k | £4.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £264.25k | £878.82k | £851.58k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.