ymddiriedolwyr YOUNG CAMDEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1172314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Paul Leslie Pratt | Cadeirydd | 17 July 2017 |
|
|
||||
Daniel Omisore | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Francesca De Munnich | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Lucy Grace Pearson | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Niels Pedersen | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Margaret Bernadette Mendy | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Abdikadir Ahmed | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Foyezur Miah | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Anneka Munsch-Razi | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Thomas Andrew Simpson | Ymddiriedolwr | 11 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.