BERNICIAN STUDIES GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BSG studies the ancient kingdom of Bernicia which existed in the 6th and 7th Century AD. This involves, but is not restricted to, studying the history, geography, economy, and language of the region. It involves looking at the position of Bernicia in the context of the emerging kingdoms which were to come together to make England. BSG also shares and disseminates its knowledge and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
- BSG (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Cowans | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|
||||
Deborah Haycock | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|||||
SUSAN KATHERINE WARD MA | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
RAY SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
EILEEN JOY RUTTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16k | £651 | £585 | £900 | £1.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £456 | £504 | £731 | £887 | £955 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JAN 2014 AS AMENDED ON 08 DEC 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BERNICIA, AN ANGLO-SAXON KINGDOM ESTABLISHED BY ANGLIAN SETTLERS OF THE 6TH CENTURY IN WHAT IS NOW SOUTH-EASTERN SCOTLAND AND NORTH EAST ENGLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 WENLOCK ROAD
SOUTH SHIELDS
NE34 9BA
- Ffôn:
- 01914556785
- E-bost:
- bernicianstudies@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window