Hanes ariannol TANG HALL BIG LOCAL

Rhif yr elusen: 1171161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £225.82k £139.19k £167.33k £151.33k £97.50k
Cyfanswm gwariant £186.29k £168.71k £137.57k £124.89k £186.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A