Hanes ariannol TYNE AND WEAR BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 509133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £536.26k £1.07m £541.24k £769.62k £484.70k
Cyfanswm gwariant £460.30k £820.36k £555.58k £844.59k £586.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £6.30k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £142.37k £261.21k £353.69k £606.63k £268.57k
Incwm o roddion a chymynroddion £347.04k £832.26k £358.93k £608.50k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £189.22k £158.03k £142.89k £132.60k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £25.16k £28.19k N/A
Incwm - Arall £0 £82.11k £14.27k £325 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £460.30k £820.36k £555.58k £844.59k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £22.06k £26.97k £29.08k £115.95k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A