Hanes ariannol PIPPA'S GROUP

Rhif yr elusen: 1171697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £114.63k £127.94k £124.48k £147.22k £148.99k
Cyfanswm gwariant £114.14k £118.18k £126.07k £136.12k £149.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £59.26k £66.31k £86.46k £84.30k £94.27k