AMPUTATION FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Amputation Foundation can assist amputees with a long list of support needs and information that will be relevant to starting a new life as an amputee which will include benefits information, legal information, prosthetic centre advice and information, education and retraining and much more.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Boardman | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Alisha Wright | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Chris Whiteley | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Aaron Moon | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
ALEC HUGHES | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.17k | £70.17k | £50.32k | £52.16k | £66.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.55k | £62.55k | £51.79k | £64.10k | £61.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
29 Chwefror 2024
(Mae'r cyfrifon |
23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 06 Ionawr 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 06 Ionawr 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 31 Rhagfyr 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 31 Rhagfyr 2022 | 368 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 31 Rhagfyr 2022 | 368 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVE OF AMPUTATION FOUNDATION CIO IS; THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONGST AMPUTEES OR PEOPLE WITH LIMB IMPAIRMENTS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR DISABILITY BY PROVIDING ASSISTANCE TOWARDS EDUCATION, EMPLOYMENT, SPORT AND HOBBIES TO HELP THEM WITH THEIR PERSONAL DEVELOPMENT, SELF CONFIDENCE AND SELF-ESTEEM TO ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH [SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005] AND [SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008].
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 6
The Meadows
Ruskin Leisure
Ruskin Drive
Denton's Green
St Helen
- Ffôn:
- 01744 808850
- E-bost:
- s.cruse@amputationfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window