Dogfen lywodraethu SAIN CLWYD SOUND
Rhif yr elusen: 509155
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/08/1979 AS AMENDED ON 24/02/1993 AS AMENDED ON 04/03/1999 AS AMENDED ON 16/02/2006 AS AMENDED ON 03/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE BLIND, PARTIALLY SIGHTED AND OTHERS SUFFERING FROM A PHYSICAL HANDICAP WHICH MAKES NORMAL READING DIFFICULT OR IMPOSSIBLE, PRIMARILY IN THE COUNTY OF CLWYD, BY THE PROVISION OF A MONTHLY MAGAZINE, USING A MEDIUM SUITABLE TO OUR LISTENERS, OF LOCAL NEWS, EVENTS AND INTERVIEWS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF CLWYD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.