ymddiriedolwyr HORACE TAYLOR TRUST
Rhif yr elusen: 509182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ATKINSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
SAMANTHA JANE MELLOR | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rev RICHARD JEREMY TEAL | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Rev Stuart Peter Grant | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
EDWARD RICHARD SHEPHERDSON | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
GLYNDWR ROSSLYN WEKKES | Ymddiriedolwr | 18 June 2010 |
|
|
||||
DAVID ERIC LUNDY | Ymddiriedolwr | 10 December 1974 |
|
|
||||
DAVID LUNDY LLB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER BRADBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.