ymddiriedolwyr WHARFEDALE FESTIVAL OF PERFORMING ARTS
Rhif yr elusen: 509227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Paterson | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Catherine Avery | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Linda Mary Wellings | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Julie James | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Grace Whiteley | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
PATRICIA DIBB BA Hons | Ymddiriedolwr | 27 January 1991 |
|
|
||||
IVY WAILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON HUNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.