Ymddiriedolwyr RYEDALE SPECIAL FAMILIES
Rhif yr elusen: 1170988

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Shepherdson | Cadeirydd | 29 November 2015 |
|
|
||||
Tracy Goodfellow | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Keith Mitchelmore | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Nicholas Simpson | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
James Cundall MBE | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
RUTH HATTON | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
SIOBAN OSTOJA-STARZEWSKA | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
MICHAEL GARROD | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.