Hanes ariannol SAMARITANS OF MID CHESHIRE

Rhif yr elusen: 1170575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.37k £26.35k £29.04k £53.85k £34.02k
Cyfanswm gwariant £25.82k £18.38k £28.12k £39.45k £66.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A