Ymddiriedolwyr SAMARITANS OF MID CHESHIRE
Rhif yr elusen: 1170575

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernice Constance Lilian Philps | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
RONALD EDWARD MCLAVERTY | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
Patricia Ann Norma Mills | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Peter Donat Burke | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
JOHN MUNNERY | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
DIANA BROWN | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
SUE COLES | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
JAN SCAPLEHORN | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
Andrew Clarke | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
JUDI BOARDMAN | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.