Dogfen lywodraethu ST. LEONARD'S HOSPICE YORK
Rhif yr elusen: 509294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 OCT 1979, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 MAR 1980, 11 SEPT 1989, 3 OCT 1994, 1 DEC 2003 AND 22 NOV 2010. as amended on 13 Mar 1980 as amended on 29 Oct 2019 as amended on 29 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF SICKNESS BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE ASSOCIATION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.