Hanes ariannol EMMAUS STAFFORDSHIRE

Rhif yr elusen: 1171570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £434.94k £378.44k £417.41k £540.56k £508.45k
Cyfanswm gwariant £329.47k £364.47k £479.97k £525.46k £546.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £39.96k £40.00k £40.07k £30.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £136.58k £53.11k N/A £47.47k £60.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £24.35k £19.12k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £119.43k £402.56k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £396.26k £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £518 £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £1.28k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £174.15k £267.61k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £351.31k £278.58k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £174.15k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0