Hanes ariannol SANCTUARY HOSTING LIMITED
Rhif yr elusen: 1173191
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.66k | £93.72k | £87.82k | £151.86k | £118.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.37k | £62.16k | £94.72k | £95.37k | £110.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £10.00k | £18.00k | £2.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.