ymddiriedolwyr HOLOCAUST SURVIVORS' FRIENDSHIP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1171652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Eugenia Kagan | Cadeirydd | 23 June 2021 |
|
|
||||
DR JOHANNES DIETER STEINERT | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Imran Manzoor | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
COLIN GLASS | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Ben Barkow | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|||||
Ceri Nursaw | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
Julia Sian Kinch | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|||||
Simon Michael Jackson | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.