Hanes ariannol NANTWICH MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 509386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.81k | £95.46k | £104.58k | £115.63k | £225.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.08k | £89.04k | £64.04k | £82.58k | £99.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.75k | £32.25k | £32.00k | £32.00k | £32.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.