ymddiriedolwyr THE OSCAR ROMERO AWARD TRUST
Rhif yr elusen: 1174108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Anthony Hartnett | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Walter Andrew Hollas | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sister Jane Livesey | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Susannah Watchorn | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Marie Cooke | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Julie Ann Oldroyd | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Dr Ashley Cranston Beck | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||
MATTHEW QUINN | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.