Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL, COLESHILL
Rhif yr elusen: 1171210

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Tillett | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Lesley Aldecoa-Smith | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Sue Sidwell | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Rachel Glaser | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Nanette Walker | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Claire Hudson | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Denise Davies | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
KATHRYN TARVER | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Nanette Gallai | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Julie Murphy | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
GERARDUS BAKKER | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
ANGELA DAVIES | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH MAXWELL | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
JULIET BAKKER | Ymddiriedolwr | 25 April 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.