Hanes ariannol TELFORD AFRICAN & AFRO-CARIBBEAN RESOURCE CENTRE (TAARC)

Rhif yr elusen: 1171645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.85k £7.53k £33.48k £30.99k £36.12k
Cyfanswm gwariant £9.96k £7.05k £29.16k £29.40k £34.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.25k £7.42k £19.76k £5.37k N/A