Hanes ariannol SHREE SWAMINARAYAN MANDIR BHUJ

Rhif yr elusen: 1171929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £889.53k £3.53m £2.52m £2.77m £1.23m
Cyfanswm gwariant £175.20k £272.15k £175.46k £808.67k £2.48m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £889.53k £3.53m £2.52m £2.77m £1.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £70.32k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £1.53m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £170.12k £264.23k £141.04k £808.67k £470.61k
Gwariant - Ar godi arian £5.08k £7.93k £34.42k £0 £2.01m
Gwariant - Llywodraethu £12.02k £18.53k £39.95k £79.30k £16.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £55.00k £205.77k £20.09k £325.46k £270.20k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0