Hanes ariannol THE HARBOUR PROJECT FOR SWINDON REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS
Rhif yr elusen: 1171368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.23k | £209.58k | £271.86k | £334.87k | £341.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.79k | £206.22k | £262.12k | £297.06k | £320.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.00k | £36.00k | £33.00k | £58.96k | £51.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.97k | £4.68k | £4.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.