Hanes ariannol THE MEDWAY LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 1172065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72m | £1.47m | £694.53k | £1.31m | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.46m | £782.85k | £1.29m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.31k | £24.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.24k | £46.79k | £4.30k | £6.49k | £14.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.47k | £0 | £1.03k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.88m | £1.42m | £655.09k | £1.29m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.26k | £1.06k | £123 | £188 | £4.73k | |
|
Incwm - Arall | £813.02k | £0 | £35.02k | £7.95k | £1.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.46m | £782.85k | £1.29m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210 | £103 | £0 | £768 | £1.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.53k | £16.75k | £53.23k | £19.38k | £19.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £314.83k | £212.57k | £96.20k | £231.92k | £120.42k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.