KILBY WOMENS' INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The WI holds at least eleven meetings a year, with educational speakers and/or varied activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVIEN ANN STUART | Cadeirydd | 21 November 2007 |
|
|
||||
Kathleen Mary Moore | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
ANGELA MARY WHITMORE | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
PENELOPE ANN HOLGATE | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
MARGARET SMITH | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
PATRICIA MARY RICHMOND | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||
CATHERINE GRETA BENTLEY | Ymddiriedolwr | 16 November 2006 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65k | £809 | £4.66k | £3.14k | £1.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16k | £896 | £5.31k | £3.87k | £2.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 18 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 NOV 2013
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION ARE: A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION): I) LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; II) MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; AND III) ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE; B) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: I) EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND II) PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; C) TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND D) TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westfields
Carvells Lane
Naseby
NORTHAMPTON
NN6 6DH
- Ffôn:
- 07952 653827
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window