Hanes ariannol STAINSBY FOLK GROUP

Rhif yr elusen: 509610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (130 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £63.05k £12.37k £15.64k £100.27k £58.45k
Cyfanswm gwariant £66.14k £985 £2.29k £135.68k £62.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.90k £9.93k £6.00k £3.00k £2.00k