Ymddiriedolwyr STAINSBY FOLK GROUP

Rhif yr elusen: 509610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (130 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr HUGH ELLIS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Dr Mary Cryan Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
Adele Louise Gillibrand Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
Ashley Louise Gobbi Ymddiriedolwr 08 March 2025
Dim ar gofnod
Roger William Warren Ymddiriedolwr 28 March 2021
Dim ar gofnod
Owain Thomas Davies Ellis Ymddiriedolwr 23 February 2020
Dim ar gofnod
Richard John Renshaw Ymddiriedolwr 23 February 2020
Dim ar gofnod
Bethan Davies Ellis Ymddiriedolwr 23 February 2020
Dim ar gofnod
Alice Martin Ymddiriedolwr 28 October 2017
Dim ar gofnod
Vince Briers Ymddiriedolwr 28 October 2017
Dim ar gofnod
Ian Gobbi Ymddiriedolwr 28 October 2017
Dim ar gofnod
Bob Betts Ymddiriedolwr 15 October 2012
Dim ar gofnod
TONY TRAFFORD Ymddiriedolwr 12 March 1989
FIRST ART
Derbyniwyd: Ar amser
EMMA FARNDON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TIM FARNDON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRIS ELLIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ZARA GILLIBRAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KATE GILLIBRAND Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod